FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMESTO & ASOCIADOS ARBITRAJE SL | Administrador Unico | 26/08/2020 | |
FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL | Administrador Solidario | 29/07/2020 | |
CASA GRANDE DE XANCEDA SL | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | |
FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL | Apoderado | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL
Empresa: ARMESTO & ASOCIADOS ARBITRAJE SL
Administrador Unico
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40181 , F 120, S 8, H M 713987, I/A 2 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL
Administrador Solidario
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 165, S 8, H VI 4603, I/A 23 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: ARMESTO & ASOCIADOS ARBITRAJE SL
Apoderado
- Cuesta Martin Enrique
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
- Lopez Diaz Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19725 , F 103, S 8, H M 347087, I/A 8 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: CASA GRANDE DE XANCEDA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 97, S 8, H C 58504, I/A 2 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-15
Empresa: ARMESTO & ASOCIADOS ABOGADOS SL
Apoderado
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19725 , F 100, S 8, H M 347087, I/A 4 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Apoderado
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 128, S 8, H VI 4603, I/A 15 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-01
Información de FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ-ARMESTO HAFNER CRISTINA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos