MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 120
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 01/02/2023 | |
BOX MANAGEMENT SERVICES SL | Administrador Unico | 24/07/2009 |
VINCULACIONES DE MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Arenas De Lamo Maria Del Mar
- Arnau Esteller Fatima
- Ayllon Martinez Maria
- Barbera Navarro Eduardo
- Beresaluce Gomez Beatriz
- Burgos Guirado Francisco Javier
- Cabrera Manrique De Lara Paula
- Caparros Chacon Sandra
- Del Moral March Jaime Constancio
- Donet Donet Natividad
- Esteban Guzman Sonia
- Exposito Ruiz Maria Del Carmen
- Fuentes Hidalgo Eva Maria
- Fuster Benedicto Silvia
- Garcia Maldonado Betsabe
- Guirado Espin Gines
- Gutierrez Puig Aida
- Hernandez Garcia Patricia
- Hernandez Saavedra David Jose
- Iborra Rodriguez Mercedes
- Jimenez Morales Sandra
- Lopez Guerrero Jose
- Lopez Perez Encarnacion
- Lozano Lozano Jose Antonio
- Marrero Morente Alejandro
- Martin Espino Josefa Rosa
- Martinez Garcia Maria Amparo
- Martinez Garcia Raquel
- Martinez Gil Angel
- Martinez Reina Francisco Miguel
- Medina Sanchez Rosa Maria
- Molino Laguia Fabricio
- Montiel Mancha Maria Carmen
- Navarro Garcia Veronica
- Navas Hidalgo Javier Manuel
- Ortuño Trujillo Carolina
- Pagan Camacho Domingo Aitor
- Patuk Bykhovets Iryna
- Peñarrubia Nuñez Susana
- Perez Artero Gema
- Pons Socias Maria Magdalena
- Rodriguez Castro Alberto
- Rodriguez Gonzalez Vanessa
- Roman Noguera Cristobal
- Romero Garcia Ana
- Sanz Pascual Carolina
- Tomas Chavarria Amparo Maria
- Tripiana Puig Maria Jose
- Vaquer Roca Sofia
- Vargas Sanchez Carmen
- Vercher Vercher Maria Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 22, S 8, H AL 40338, I/A 721 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-04
Empresa: IRUS ALCOBENDAS SL
Apoderado
- Chamarro Storms Ines
- Lagares Gomez-abascal Manuel
- Losantos Santorroman Jose-maria
- Medina Sanchez Rosa Maria
- NEINVER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23739 , F 99, S 8, H M 426073, I/A 9 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Empresa: PROMCAT ALTERNATIVA SL
Apoderado
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Gonzalez Martin Carlos Fernando
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Medina Martinez Carlos
- Medina Sanchez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 204, S 8, H B 334836, I/A 12 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: PROMCAT ALTERNATIVA SL
Consejero Delegado
REPR.143 RRM
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Losantos Del Campo Jose Maria
- Medina Sanchez Rosa Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 203, S 8, H B 334836, I/A 10 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alcobendas Rodriguez Juan Carlos
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Gilsanz Perez Carlos
- Gonzalez Martin Carlos Fernando
- Lopez Sanchez Enrique
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Losantos Egea Daniel
- Medina Martinez Carlos
- Medina Sanchez Rosa Maria
- Medina Sanchez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30299 , F 216, S 8, H M 183941, I/A 43 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Apoderado
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Ceballos Fernandez Eduardo
- Gonzalez Martin Carlos
- Gonzalez Martin Carlos Fernando
- Lopez Sanchez Enrique
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Losantos Egea Daniel
- Medina Martinez Carlos
- Medina Martinez Carlos
- Medina Sanchez Rosa Maria
- Medina Sanchez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 203, S 8, H M 414425, I/A 34 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: IRUS CENTER SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Losantos Del Campo Jose Maria
- Medina Sanchez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4532 , F 206, S 8, H SE 70646, I/A 11 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-41
Empresa: OTEC INGENIEROS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Medina Sanchez Rosa Maria
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Martin Carlos Fernando
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Medina Martinez Carlos
- Medina Sanchez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 130, S 8, H LO 1358, I/A 14 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-26
Empresa: JOSE MARIA LOSANTOS DEL CAMPO SCOM
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Medina Sanchez Rosa Maria
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Martin Carlos Fernando
- Lopez Sanchez Enrique
- Losantos Egea Daniel
- Medina Martinez Carlos
- Medina Sanchez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 107, S 8, H LO 2550, I/A 15 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-26
Empresa: NEINVER ASSET MANAGEMENT ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
Representante
- Losantos Del Campo Jose Maria
- Losantos Egea Daniel
- Medina Sanchez Rosa Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30299 , F 215, S 8, H M 183941, I/A 42 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos