PROMOCIONES Y DESARROLLOS SECTOR LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES Y DESARROLLOS SECTOR LEVANTE SL
CIF B84806470
Capital Social 1.16712426E8 Euros
Nombres Anteriores
- NEINVER BOLONIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y DESARROLLOS SECTOR LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y DESARROLLOS SECTOR LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcobendas Rodriguez Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 08/11/2013 | 09/02/2015 |
Alcobendas Rodriguez Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 30/12/2013 | 09/02/2015 |
Alcobendas Rodriguez Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 08/08/2014 | 09/02/2015 |
Ceballos Fernandez Eduardo | Apoderado | 08/11/2013 | 09/02/2015 |
Ceballos Fernandez Eduardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2013 | 09/02/2015 |
Cortijo Fernandez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 30/12/2013 | 09/02/2015 |
Cortijo Fernandez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 08/08/2014 | 09/02/2015 |
FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA | Consejero | 29/08/2012 | 09/02/2015 |
FIBUR 3000 DE INVERSIONES SA | Presidente | 04/10/2013 | 09/02/2015 |
Gonzalez Martin Carlos Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2013 | 09/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y DESARROLLOS SECTOR LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 209, S 8, H M 414425, I/A 45 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 209, S 8, H M 414425, I/A 45 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 209, S 8, H M 414425, I/A 45 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 209, S 8, H M 414425, I/A 45 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 116.706.426,00 | Euros |
Capital Actual: | 116.712.426,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.945.107,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 208, S 8, H M 414425, I/A 44 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 208, S 8, H M 414425, I/A 42 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 208, S 8, H M 414425, I/A 43 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 207, S 8, H M 414425, I/A 41 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 206, S 8, H M 414425, I/A 40 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23124 , F 206, S 8, H M 414425, I/A 39 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28