FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DON RELOJ SA | Administrador Solidario | 02/05/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 4, S 8, H PM 5805, I/A 18 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 4, S 8, H PM 5805, I/A 18 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
Empresa: BALEARES WATCH ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 170, S 8, H PM 79083, I/A 4 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 17 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 17 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: BILYFER ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 45, S 8, H PM 79083, I/A 2 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Empresa: BILYFER ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 45, S 8, H PM 79083, I/A 2 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Empresa: BILYFER ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 42, S 8, H PM 79083, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 16 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
- Jesus Angel Fernandez Argumosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 15 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-07
Información de FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ARGUMOSA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos