FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DON RELOJ SA | Administrador Solidario | 13/06/2016 | 29/05/2017 |
BALEARES WATCH ORIGINAL SL | Administrador Solidario | 16/06/2016 | 05/04/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 17 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: BILYFER ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 45, S 8, H PM 79083, I/A 2 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Empresa: BILYFER ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 42, S 8, H PM 79083, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 16 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-07
Información de FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ARGUMOSA JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos