FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DON RELOJ SA | Administrador Solidario | 02/05/2024 | |
MAFEL 2020 COMPLEMENTOS Y RELOJES SL | Administrador Unico | 12/01/2024 | |
BALEARES WATCH ORIGINAL SL | Administrador Unico | 30/04/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 4, S 8, H PM 5805, I/A 18 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 4, S 8, H PM 5805, I/A 18 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
Empresa: MAFEL 2020 COMPLEMENTOS Y RELOJES SL
Administrador Unico
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786 , F 161, S 8, H PM 85279, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-07
Empresa: MAFEL 2020 COMPLEMENTOS Y RELOJES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786 , F 161, S 8, H PM 85279, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-07
Empresa: BALEARES WATCH ORIGINAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 170, S 8, H PM 79083, I/A 4 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-07
Empresa: BALEARES WATCH ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 170, S 8, H PM 79083, I/A 4 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-07
Empresa: MAFEL 2020 COMPLEMENTOS Y RELOJES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786 , F 158, S 8, H PM 85279, I/A 1 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 17 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: DON RELOJ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Jesus Angel
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 3, S 8, H PM 5805, I/A 17 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: BILYFER ORIGINAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Argumosa Manuel Felix
- Fernandez Argumosa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664 , F 45, S 8, H PM 79083, I/A 2 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX
Mostramos los datos de FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ARGUMOSA MANUEL FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos