FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAREL IBERICA SA | Apoderado | 12/12/2014 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Apoderado | 17/04/2014 | |
PRODUCTOS DEL CAFE SA | Vicesecret. | 23/12/2013 | |
PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA | V-SEC NO CON | 10/12/2013 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | V-SEC NO CON | 10/12/2013 | |
NESTLE ESPAÑA SA | V-SEC NO CON | 09/12/2013 | |
HELADOS Y POSTRES SA | No definido | 11/10/2013 | |
HELADOS Y POSTRES SA | Apoderado | 21/09/2013 | |
PRODUCTOS DEL CAFE SA | Apoderado | 10/09/2013 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | Apoderado | 05/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA
Empresa: AQUAREL IBERICA SA
Apoderado
- Aregall Sola Maria Teresa
- Carbo Casola Roger
- Cebrian Corpas Pilar
- Fernandez Aguado Jose Maria
- Francisco Javier Nesi
- Ibars Gilart Francesc Xavier
- Luis Filipe Cardoso Rodrigues
- Luis Filipe Cardoso Rodrigues
- Marquez Garcia Francisco Jose
- Martin Rodriguez Gonzalo
- Megias Miro Francisco
- Millan Macia Elena
- Peñafiel Martinez Fabio
- Plaza Soler Juan Carlos
- Serrano Cordon Blanca Del Carmen
- Tequen Lethielleux Stephanie
- Vila Mestre Luis
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 8, S 8, H B 37882, I/A 73 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE
Apoderado
- Farre Martinez Julia
- Fernandez Aguado Jose Maria
- Mones Xiol Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43014 , F 78, S 8, H B 10609, I/A 80 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Consejero
Presidente
Vicesecret.
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 69, S 8, H T 1919, I/A 276 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-43
Empresa: DAVIGEL ESPAÑA SA
Consejero
Presidente
V-SEC NO CON
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 214, S 8, H B 227006, I/A 184 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA
Consejero
Presidente
V-SEC NO CON
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 48, S 8, H B 177916, I/A 142 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
V-SEC NO CON
- Fernandez Aguado Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 21, S 8, H B 19573, I/A 1704 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
No definido
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 149, S 8, H VI 6192, I/A 223 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-01
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Apoderado
- Farre Martinez Julia
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 149, S 8, H VI 6192, I/A 221 (21/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-01
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Apoderado
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 59, S 8, H T 1919, I/A 270 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA
Apoderado
- Fernandez Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 147, S 8, H B 354137, I/A 58 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AGUADO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos