BERNARD M J MEUNIER
Informe ejecutivo de BERNARD M J MEUNIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BERNARD M J MEUNIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA | Presidente | 10/12/2013 | |
PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA | Consejero | 10/12/2013 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | Presidente | 10/12/2013 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | Consejero | 28/08/2013 | 10/12/2013 |
NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA | Presidente | 09/12/2013 | |
NESTLE ESPAÑA SA | Vicepresidente | 09/12/2013 | |
NESTLE ESPAÑA SA | Director General | 09/12/2013 | |
NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA | Consejero | 28/08/2013 | 09/12/2013 |
NESTLE ESPAÑA SA | Consejero | 04/09/2013 | 09/12/2013 |
NESTLE ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 04/09/2013 | 09/12/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERNARD M J MEUNIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARD M J MEUNIER
Empresa: DAVIGEL ESPAÑA SA
Consejero
- Bernard M J Meunier
Presidente
- Bernard M J Meunier
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 214, S 8, H B 227006, I/A 184 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA
Consejero
- Bernard M J Meunier
Presidente
- Bernard M J Meunier
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 48, S 8, H B 177916, I/A 142 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Director General
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 21, S 8, H B 19573, I/A 1705 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Bernard M J Meunier
Consejero
- Bernard M J Meunier
- Paul Kiortsis
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 21, S 8, H B 19573, I/A 1704 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA
Consejero
- Bernard M J Meunier
Presidente
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 111, S 8, H B 354137, I/A 60 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Bernard M J Meunier
Consejero
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 16, S 8, H B 19573, I/A 1695 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Empresa: NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA
Consejero
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 44, S 8, H B 177916, I/A 135 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA
Consejero
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 147, S 8, H B 354137, I/A 57 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Bernard M J Meunier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 2, S 8, H B 19573, I/A 1677 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: DAVIGEL ESPAÑA SA
Apoderado
- Bernard M J Meunier
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 107, S 8, H B 227006, I/A 142 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Información de BERNARD M J MEUNIER
Mostramos los datos de BERNARD M J MEUNIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARD M J MEUNIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos