POU POQUET JOSE
Informe ejecutivo de POU POQUET JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POU POQUET JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS DEL CAFE SA | Apoderado | 13/02/2014 | |
PRODUCTOS DEL CAFE SA | Consejero | 16/08/2012 | 13/02/2014 |
PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA | Apoderado | 20/04/2009 | |
PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA | Consejero | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE POU POQUET JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POU POQUET JOSE
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Apoderado
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 76, S 8, H T 1919, I/A 281 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Consejero
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 76, S 8, H T 1919, I/A 280 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-43
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Consejero
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 53, S 8, H T 1919, I/A 261 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-43
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Consejero
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 53, S 8, H T 1919, I/A 261 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-43
Empresa: DAVIGEL ESPAÑA SA
Apoderado
- Bernard M J Meunier
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 107, S 8, H B 227006, I/A 142 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Empresa: DAVIGEL ESPAÑA SA
Consejero
- Pou Poquet Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 105, S 8, H B 227006, I/A 139 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de POU POQUET JOSE
Mostramos los datos de POU POQUET JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POU POQUET JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos