CARBO CASOLA ROGER
Informe ejecutivo de CARBO CASOLA ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CARBO CASOLA ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE CONSERVADOR FP | Miem.Com.Ctr | 20/11/2023 | |
NESTLE FP | Miem.Com.Ctr | 20/11/2023 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Apoderado Solidario | 10/12/2021 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2018 | |
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2018 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2018 | |
NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2017 |
VINCULACIONES DE CARBO CASOLA ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBO CASOLA ROGER
Empresa: NESTLE FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45233 , F 67, S 8, H M 795893, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: NESTLE FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45233 , F 67, S 8, H M 795893, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45163 , F 122, S 8, H M 794728, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45163 , F 122, S 8, H M 794728, I/A 3 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: GENERAL MILLS HOLDING B.V
Apoderado
- Carbo Casola Roger
- Ibars Gilart Francesc Xavier
- Millan Macia Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42975 , F 115, S 8, H B 10607, I/A 30 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Empresa: CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE
Apoderado Solidario
- Carbo Casola Roger
- Ibars Gilart Francesc Xavier
- Millan Macia Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48077 , F 205, S 8, H B 10609, I/A 103 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45929 , F 101, S 8, H B 278878, I/A 13 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45929 , F 101, S 8, H B 278878, I/A 13 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 184, S 8, H B 2267, I/A 65 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 184, S 8, H B 2267, I/A 65 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
VER MAS ACTOS
Información de CARBO CASOLA ROGER
Mostramos los datos de CARBO CASOLA ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBO CASOLA ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos