BERMUDEZ VICO DIEGO
Informe ejecutivo de BERMUDEZ VICO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERMUDEZ VICO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE FP | MRO.COMS.CTR | 20/11/2019 | 22/01/2021 |
NESTLE CONSERVADOR FP | MRO.COMS.CTR | 20/11/2019 | 22/01/2021 |
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2018 | 03/08/2020 |
NESTLE ESPAÑA SA | SUBDIRECTOR | 16/06/2014 | 03/08/2020 |
NESTLE CONSERVADOR FP | MRO.COMS.CTR | 22/05/2017 | 20/11/2019 |
NESTLE FP | MRO.COMS.CTR | 04/08/2016 | 20/11/2019 |
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ VICO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ VICO DIEGO
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
MRO.COMS.CTR
- Bermudez Vico Diego
- Olalde Fernandez De Betoño Jorge
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45929 , F 102, S 8, H B 278878, I/A 15 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: NESTLE FP
MRO.COMS.CTR
- Bermudez Vico Diego
- Olalde Fernandez De Betoño Jorge
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 185, S 8, H B 2267, I/A 67 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado
SUBDIRECTOR
- Bermudez Vico Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 46, S 8, H B 19573, I/A 1909 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermudez Vico Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47024 , F 19, S 8, H B 19573, I/A 1904 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-08
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45929 , F 101, S 8, H B 278878, I/A 13 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE CONSERVADOR FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45929 , F 101, S 8, H B 278878, I/A 13 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 184, S 8, H B 2267, I/A 65 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 184, S 8, H B 2267, I/A 65 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benitez Garcia Diego
- Bermudez Vico Diego
- Carazo Peña Jose Alberto
- De Sivatte Font Carla
- Ferrer Vidal Mireia
- Galan Asensio Alejandro
- Holgado Herrero Jose Miguel
- Illa Roca Jose
- Millet Palmada Genaro
- Morodo Losada Julio
- Roldan Cubero Sergio
- Rovira Santa Cruz Aleix
- Sanchez Martinez Raul
- Sandrine Marie Michele Gergaud
- Terres Escamez David
- Uriarte Masia Pablo
- Villacorta De La Hoz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45720 , F 160, S 8, H B 19573, I/A 1836 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-08
Empresa: BANSABADELL 33 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36235 , F 206, S 8, H B 278878, I/A 10 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
VER MAS ACTOS
Información de BERMUDEZ VICO DIEGO
Mostramos los datos de BERMUDEZ VICO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ VICO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos