FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERIDIONAL SOLAR SL | Representante | 28/07/2009 | 25/09/2014 |
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN MATER SL | Representante | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 15 SL | Representante | 04/09/2009 | 31/03/2014 |
HIDRODATA SA | Apoderado | 29/08/2011 | |
EUROPEAN BIOFUELS 012 SL | REPR.143 RRM | 17/08/2009 | 27/04/2011 |
CASIGAR INVERSIONES 2008 SL | REPR.143 RRM | 17/08/2009 | 04/01/2011 |
INVERCARTERA FOTOVOLTAICA SL | REPR.143 RRM | 02/06/2009 | 04/01/2011 |
DESARROLLOS CATALANES DEL VIENTO SL | REPR.143 RRM | 29/04/2009 | 20/12/2010 |
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 1 SL | REPR.143 RRM | 14/07/2009 | 25/10/2010 |
PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 7 SL | REPR.143 RRM | 14/07/2009 | 25/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER
Empresa: MERIDIONAL SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Acedo Fernandez Juan Antonio
- Angulo Morales Antonio Luis
- Auguets Pratsobrerroca Francesc Xavier
- Farriols Sola Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23158 , F 97, S 8, H M 415028, I/A 10 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Representante
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 183, S 8, H M 438474, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 5 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: HIDRODATA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41057 , F 38, S 8, H B 17677, I/A 56 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: EUROPEAN BIOFUELS 012 SL
REPR.143 RRM
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38805 , F 74, S 8, H B 330353, I/A 10 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: CASIGAR INVERSIONES 2008 SL
REPR.143 RRM
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40279 , F 86, S 8, H B 362094, I/A 12 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-08
Empresa: INVERCARTERA FOTOVOLTAICA SL
REPR.143 RRM
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39522 , F 39, S 8, H B 348928, I/A 9 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-08
Empresa: DESARROLLOS CATALANES DEL VIENTO SL
REPR.143 RRM
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41200 , F 166, S 8, H B 310654, I/A 16 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08
REPR.143 RRM
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39770 , F 196, S 8, H B 354535, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
REPR.143 RRM
- Farriols Sola Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39770 , F 192, S 8, H B 354533, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
VER MAS ACTOS
Información de FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRIOLS SOLA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos