PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN MATER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 39
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN MATER SL
CIF B85111276
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 28/05/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN MATER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN MATER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Morales Antonio Luis | Representante | 15/04/2014 | 31/08/2017 |
Fabregat Clotet Josep | Representante | 14/04/2014 | 31/08/2017 |
MTB REN SA | Administrador Unico | 15/04/2014 | 31/08/2017 |
MTB REN SA | Liquidador | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
Angulo Morales Antonio Luis | Administrador Mancomunado | 15/04/2014 | |
INVERCARTERA ENERGIA SL U | Administrador Mancomunado | 15/04/2014 | |
Farriols Sola Francisco Javier | Representante | 03/09/2009 | 14/04/2014 |
Fabregat Clotet Josep | Representante | 03/09/2009 |
ACTOS BORME DE PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN MATER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 184, S 8, H M 438474, I/A 7 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 184, S 8, H M 438474, I/A 7 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 184, S 8, H M 438474, I/A 7 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 184, S 8, H M 438474, I/A 7 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 183, S 8, H M 438474, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 183, S 8, H M 438474, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 183, S 8, H M 438474, I/A 6 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 183, S 8, H M 438474, I/A 6 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 183, S 8, H M 438474, I/A 6 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-65-28