PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 15 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 39
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 15 SL
CIF B85111318
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 28/05/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 15 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 15 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Morales Antonio Luis | Representante | 31/03/2014 | 03/03/2017 |
Angulo Morales Antonio Luis | Liquidador | 03/03/2017 | 03/03/2017 |
MTB REN SA | Administrador Unico | 31/03/2014 | 03/03/2017 |
Angulo Morales Antonio Luis | Administrador Mancomunado | 31/03/2014 | |
Farriols Sola Francisco Javier | Representante | 04/09/2009 | 31/03/2014 |
INVERCARTERA ENERGIA SL U | Administrador Mancomunado | 31/03/2014 | |
Fabregat Clotet Josep | Representante | 04/09/2009 |
ACTOS BORME DE PARQUE FOTOVOLTAICO PUEBLA DE MONTALBAN 15 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 6 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 6 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 6 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 6 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 5 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 5 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 5 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-65-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24320 , F 181, S 8, H M 437330, I/A 4 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28