FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA
Informe ejecutivo de FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARGAL SA | Administrador Unico | 20/10/2021 |
VINCULACIONES DE FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Anna
- Farina Estival Blanca Rosa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 9 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: FARGAL SA
Administrador Unico
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 133, S 8, H B 49568, I/A 16 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-08
Empresa: FARGAL SA
Administrador Unico
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 133, S 8, H B 49568, I/A 16 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-08
Empresa: FARGAL SA
Administrador Unico
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 133, S 8, H B 49568, I/A 15 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: FARGAL SA
Administrador Unico
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 133, S 8, H B 49568, I/A 15 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Anna
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 7 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Ana
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 7 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Empresa: FARGAL SA
Administrador Unico
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 132, S 8, H B 49568, I/A 13 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: FARGAL SA
Administrador Unico
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 132, S 8, H B 49568, I/A 13 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Empresa: CARPINTERIA MECANICA MACH SA
Administrador Solidario
- Farina Estival Blanca Rosa
- Mach Farina Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6365 , F 8, S 8, H B 50092, I/A 14 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Información de FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA
Mostramos los datos de FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARINA ESTIVAL BLANCA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos