FARINA ESTIVAL ANGELO
Informe ejecutivo de FARINA ESTIVAL ANGELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARINA ESTIVAL ANGELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUSTIQUES DE MATA SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2015 | 27/12/2021 |
RUSTIQUES DE MATA SL | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE FARINA ESTIVAL ANGELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARINA ESTIVAL ANGELO
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Liquidador
- Farina Estival Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 9 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Anna
- Farina Estival Blanca Rosa
Liquidador
- Farina Estival Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 9 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Anna
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 7 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Ana
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 7 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Información de FARINA ESTIVAL ANGELO
Mostramos los datos de FARINA ESTIVAL ANGELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARINA ESTIVAL ANGELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos