FARINA ESTIVAL ANA
Informe ejecutivo de FARINA ESTIVAL ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE FARINA ESTIVAL ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARINA ESTIVAL ANA
Empresa: MODAYUD SL
Administrador Unico
- Farina Estival Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894 , F 136, S 8, H Z 52912, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-50
Empresa: RUSTIQUES DE MATA SL
Administrador Mancomunado
- Farina Estival Ana
- Farina Estival Angelo
- Farina Estival Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 167, S 8, H B 283463, I/A 7 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Empresa: TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARO SL
Apoderado
- Farina Estival Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20533 , F 133, S 8, H B 8589, I/A 8 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-08
Empresa: TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARO SL
Administrador Solidario
- Farina Estival Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20533 , F 133, S 8, H B 8589, I/A 7 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Información de FARINA ESTIVAL ANA
Mostramos los datos de FARINA ESTIVAL ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARINA ESTIVAL ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos