FARGUELL BARATAU MERCEDES
Informe ejecutivo de FARGUELL BARATAU MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARGUELL BARATAU MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLEUGRAF SA | Secretario | 15/03/2023 | |
LLEUGRAF SA | Apoderado Solidario | 18/09/2020 | |
LLEUGRAF SA | Consejero | 10/09/2020 | |
LLEUGRAF SA | Consejero | 18/08/2015 | |
LLEUGRAF SA | Apoderado | 15/05/2009 |
VINCULACIONES DE FARGUELL BARATAU MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARGUELL BARATAU MERCEDES
Empresa: LLEUGRAF SA
Secretario
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 185, S 8, H B 74505, I/A 27 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Apoderado
Consejero
Secretario
Vicesecret.
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 185, S 8, H B 74505, I/A 27 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Apoderado Solidario
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 185, S 8, H B 74505, I/A 26 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 184, S 8, H B 74505, I/A 25 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 184, S 8, H B 74505, I/A 23 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 183, S 8, H B 74505, I/A 20 N (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-08
Empresa: FARGUELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Farguell Baratau Mercedes
- Galera Farguell Anna
- Galera Farguell Pol
- Galera Rotger Jose
Presidente
Secretario
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 152, S 8, H B 45770, I/A 21 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Empresa: FARGUELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Farguell Baratau Mercedes
- Galera Farguell Anna
- Galera Farguell Pol
- Galera Rotger Jose
Presidente
Secretario
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 152, S 8, H B 45770, I/A 20 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: FARGUELL SA
Secretario
Vicesecret.
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 152, S 8, H B 45770, I/A 20 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Farguell Baratau Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 182, S 8, H B 74505, I/A 20 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-08
VER MAS ACTOS
Información de FARGUELL BARATAU MERCEDES
Mostramos los datos de FARGUELL BARATAU MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARGUELL BARATAU MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos