BARATAU ROVIRA ANNA MARIA
Informe ejecutivo de BARATAU ROVIRA ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARATAU ROVIRA ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLEUGRAF SA | Secretario | 10/09/2020 | 15/03/2023 |
LLEUGRAF SA | Consejero | 10/09/2020 | 15/03/2023 |
LLEUGRAF SA | Secretario | 18/08/2015 | 15/03/2023 |
LLEUGRAF SA | Consejero | 18/08/2015 | 15/03/2023 |
LLEUGRAF SA | Secretario | 27/10/2011 | 17/07/2015 |
LLEUGRAF SA | Consejero | 27/10/2011 | 17/07/2015 |
VINCULACIONES DE BARATAU ROVIRA ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARATAU ROVIRA ANNA MARIA
Empresa: LLEUGRAF SA
Apoderado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
Secretario
- Baratau Rovira Anna Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 185, S 8, H B 74505, I/A 27 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
- Baratau Rovira Anna Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 184, S 8, H B 74505, I/A 25 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
- Baratau Rovira Anna Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 184, S 8, H B 74505, I/A 23 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
- Baratau Rovira Anna Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 183, S 8, H B 74505, I/A 20 N (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-08
Empresa: LLEUGRAF SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baratau Rovira Anna Maria
- Farguell Adellach Antonio
- Farguell Baratau Antonio
- Farguell Baratau Mercedes
Presidente
Secretario
- Baratau Rovira Anna Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 182, S 8, H B 74505, I/A 20 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-08
Información de BARATAU ROVIRA ANNA MARIA
Mostramos los datos de BARATAU ROVIRA ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARATAU ROVIRA ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos