GALERA FARGUELL ANNA
Informe ejecutivo de GALERA FARGUELL ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALERA FARGUELL ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARGUELL SA | Consejero | 24/10/2012 | 28/11/2012 |
FARGUELL SA | Secretario | 24/10/2012 | |
AIR EBITES SL | Apoderado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE GALERA FARGUELL ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALERA FARGUELL ANNA
Empresa: FARGUELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Farguell Baratau Mercedes
- Galera Farguell Anna
- Galera Farguell Pol
- Galera Rotger Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 152, S 8, H B 45770, I/A 21 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Empresa: FARGUELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Farguell Baratau Mercedes
- Galera Farguell Anna
- Galera Farguell Pol
- Galera Rotger Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 152, S 8, H B 45770, I/A 20 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: FARGUELL SA
Secretario
- Galera Farguell Anna
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 152, S 8, H B 45770, I/A 20 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: AIR EBITES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36965 , F 157, S 8, H B 295879, I/A 13 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de GALERA FARGUELL ANNA
Mostramos los datos de GALERA FARGUELL ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALERA FARGUELL ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos