FAIGES BORRAS RITA MARIA
Informe ejecutivo de FAIGES BORRAS RITA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 45
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE FAIGES BORRAS RITA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F. FAIGES SL | Administrador Unico | 02/06/2023 | |
FAIGES LUSITANIA SL | Administrador Unico | 14/09/2018 | |
F. FAIGES SL | Apoderado Solidario | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE FAIGES BORRAS RITA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAIGES BORRAS RITA MARIA
Empresa: EMPRESAS GRUPO FAIGES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Faiges Borras Francisco Jose
- Faiges Borras Juan Jorge
- Faiges Borras Maria Carme
- Faiges Borras Rita Maria
Presidente
Secretario
- Faiges Borras Rita Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35804 , F 163, S 8, H B 266697, I/A 8 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-08
Empresa: FAIGES BORRAS E HIJOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Faiges Borras Francisco Jose
- Faiges Borras Juan Jorge
- Faiges Borras Maria Carme
- Faiges Borras Rita Maria
Presidente
Secretario
- Faiges Borras Rita Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 123, S 8, H B 119568, I/A 16 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-08
Empresa: FAIGES HOLDING SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Faiges Borras Francisco Jose
- Faiges Borras Juan Jorge
- Faiges Borras Maria Carme
- Faiges Borras Rita Maria
Presidente
Secretario
- Faiges Borras Rita Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47313 , F 71, S 8, H B 266745, I/A 8 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-08
Empresa: F. FAIGES SL
Administrador Unico
- Faiges Borras Rita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 88, S 8, H T 40741,bis , I/ 21 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-43
Empresa: RUSTICAS LA MONTAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Faiges Borras Francisco Jose
- Faiges Borras Juan Jorge
- Faiges Borras Maria Carme
- Faiges Borras Rita Maria
Presidente
Secretario
- Faiges Borras Rita Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 141, S 8, H T 6112, I/A 16 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-43
Empresa: RUSTICAS FAIGES SL
Administrador Unico
- Faiges Borras Rita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 223, S 8, H T 7156, I/A 35 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-43
Empresa: ACEITES BAU SA
Liquidador
- Faiges Borras Rita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: ACEITES BAU SA
Administrador Unico
- Faiges Borras Rita Maria
Liquidador
- Faiges Borras Rita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: RAMADERIA FAIGES SL
Liquidador
- Faiges Borras Rita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 158, S 8, H T 50964, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-43
Empresa: RAMADERIA FAIGES SL
Administrador Unico
- Faiges Borras Rita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 158, S 8, H T 50964, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-43
VER MAS ACTOS
Información de FAIGES BORRAS RITA MARIA
Mostramos los datos de FAIGES BORRAS RITA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAIGES BORRAS RITA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos