RAMADERIA FAIGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL del Comerç Agricola, 64
Código Postal 43510
Municipio Tortosa
Provincia Tarragona
Razón Social RAMADERIA FAIGES SL
CIF B55701221
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Explotación de ganado ovino y caprino
Fecha de Constitución 26/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario RUSTICAS FAIGES SL
VINCULACIONES DE RAMADERIA FAIGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMADERIA FAIGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Faiges Borras Rita Maria | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Faiges Borras Rita Maria | Administrador Unico | 30/01/2017 | 03/01/2022 |
RUSTICAS FAIGES SL | Socio Unico | 30/01/2017 | 03/01/2022 |
ACTOS BORME DE RAMADERIA FAIGES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 158, S 8, H T 50964, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 158, S 8, H T 50964, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 158, S 8, H T 50964, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 158, S 8, H T 50964, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 157, S 8, H T 50964, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 157, S 8, H T 50964, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-43
Dirección:C/ COMERC 64 (TORTOSA)
Comienzo de operaciones:26/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de ganado ovino y caprino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 157, S 8, H T 50964, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-43