ACEITES BAU SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pere IV, 63
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ACEITES BAU SA
CIF A61832192
Actividad Fabricación de aceite de oliva
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACEITES BAU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACEITES BAU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Faiges Borras Rita Maria | Administrador Unico | 23/07/2020 | 07/02/2022 |
Faiges Borras Rita Maria | Liquidador | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Faiges Borras Rita Maria | Administrador Unico | 21/04/2017 | 23/07/2020 |
Borras Balada Rita Maria | Administrador Unico | 05/11/2014 | 21/04/2017 |
Borras Balada Rita Maria | Administrador Unico | 31/01/2011 | 05/11/2014 |
Faiges Ribas Francisco | Administrador Unico | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE ACEITES BAU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 7 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 30, S 8, H B 185451, I/A 7 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 29, S 8, H B 185451, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 29, S 8, H B 185451, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 29, S 8, H B 185451, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 29, S 8, H B 185451, I/A 5 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 29, S 8, H B 185451, I/A 5 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08