FAHLE THOMAS INGO
Informe ejecutivo de FAHLE THOMAS INGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FAHLE THOMAS INGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERATI BENISSA SL | Liquidador | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
ANNELIESE SL | Liquidador | 03/09/2020 | 03/09/2020 |
FAMILIE SCHAEFER SL | Liquidador | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
BAPSILLE SL | Administrador Unico | 18/01/2018 | 12/06/2018 |
BAPSILLE SL | Liquidador | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
BAPSILLE SL | Administrador Solidario | 18/01/2018 |
VINCULACIONES DE FAHLE THOMAS INGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAHLE THOMAS INGO
Empresa: SERATI BENISSA SL
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 114, S 8, H A 116570, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-03
Empresa: SERATI BENISSA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 114, S 8, H A 116570, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-03
Empresa: ANNELIESE SL
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 214, S 8, H A 59365, I/A 2 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-03
Empresa: ANNELIESE SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 214, S 8, H A 59365, I/A 2 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-03
Empresa: FAMILIE SCHAEFER SL
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 163, S 8, H A 59350, I/A 3 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-03
Empresa: FAMILIE SCHAEFER SL
Administrador Unico
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 163, S 8, H A 59350, I/A 3 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-03
Empresa: BAPSILLE SL
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 134, S 8, H A 52225, I/A 4 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-03
Empresa: BAPSILLE SL
Administrador Unico
- Fahle Thomas Ingo
Liquidador
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 134, S 8, H A 52225, I/A 4 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-03
Empresa: BAPSILLE SL
Administrador Unico
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 134, S 8, H A 52225, I/A 3 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-03
Empresa: BAPSILLE SL
Administrador Solidario
- Dummler Gabriele Margarete
- Dummler Hubert
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 134, S 8, H A 52225, I/A 3 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-03
Información de FAHLE THOMAS INGO
Mostramos los datos de FAHLE THOMAS INGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAHLE THOMAS INGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos