DUMMLER HUBERT
Informe ejecutivo de DUMMLER HUBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUMMLER HUBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAPSILLE SL | Socio Unico | 17/01/2018 | 12/06/2018 |
BAPSILLE SL | Administrador Solidario | 18/01/2018 |
VINCULACIONES DE DUMMLER HUBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUMMLER HUBERT
Empresa: BAPSILLE SL
Administrador Solidario
- Dummler Gabriele Margarete
- Dummler Hubert
- Fahle Thomas Ingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 134, S 8, H A 52225, I/A 3 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-03
Empresa: BAPSILLE SL
Socio Único
- Dummler Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 134, S 8, H A 52225, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-03
Información de DUMMLER HUBERT
Mostramos los datos de DUMMLER HUBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUMMLER HUBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos