KNEUPPER KARL DIETER
Informe ejecutivo de KNEUPPER KARL DIETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KNEUPPER KARL DIETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMO-IFACH PROYECTS SL | Administrador Solidario | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE KNEUPPER KARL DIETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KNEUPPER KARL DIETER
Empresa: SERATI BENISSA SL
Administrador Unico
- Kneupper Karl Dieter
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 114, S 8, H A 116570, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-03
Empresa: EURO-MAICRO 2000 SL
Administrador Solidario
- Kneupper Karl Dieter
- Mangiurea Olivia Corina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 11, S 8, H A 57184, I/A 7 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-03
Empresa: EURO-MAICRO 2000 SL
Administrador Solidario
- Kneupper Karl Dieter
- Mangiurea Olivia Corina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 11, S 8, H A 57184, I/A 5 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-03
Empresa: EURO-MAICRO 2000 SL
Administrador Unico
- Kneupper Karl Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 11, S 8, H A 57184, I/A 5 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-03
Empresa: SERATI BENISSA SL
Administrador Unico
- Kneupper Karl Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 113, S 8, H A 116570, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-03
Empresa: SERATI BENISSA SL
Socio Único
- Kneupper Karl Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366 , F 113, S 8, H A 116570, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-03
Empresa: INMO-IFACH PROYECTS SL
Administrador Solidario
- Kneupper Karl Dieter
- Mangiurea Olivia Corina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 216, S 8, H A 112574, I/A 3 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-03
Información de KNEUPPER KARL DIETER
Mostramos los datos de KNEUPPER KARL DIETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KNEUPPER KARL DIETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos