FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN
Informe ejecutivo de FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2017 | |
GRUPO ELT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2017 | |
CALSAN2000 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2017 | |
ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA | Apoderado | 16/03/2017 | |
GRUPO ELT SL | Apoderado | 16/03/2017 | |
CALSAN2000 SL | Apoderado | 16/03/2017 |
VINCULACIONES DE FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN
Empresa: EL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fabana Asin Felipe-agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4242 , F 128, S 8, H Z 448, I/A 28 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 9, S 8, H Z 318, I/A 28 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-50
Empresa: GRUPO ELT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 223, S 8, H Z 22537, I/A 40 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 5, S 8, H Z 318, I/A 23 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
Empresa: EL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4242 , F 124, S 8, H Z 448, I/A 23 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
Empresa: CALSAN2000 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 99, S 8, H Z 22838, I/A 18 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
Empresa: ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 46, S 8, H Z 14146, I/A 46 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
Empresa: CALSAN2000 SL
Apoderado
- Fabana Asin Felipe-agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 97, S 8, H Z 22838, I/A 17 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-50
Empresa: EL SA
Apoderado
- Fabana Asin Felipe-agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629 , F 191, S 8, H Z 448, I/A 22 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-50
Empresa: GRUPO ELT SL
Apoderado
- Fabana Asin Felipe-agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 221, S 8, H Z 22537, I/A 39 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-50
VER MAS ACTOS
Información de FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN
Mostramos los datos de FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABANA ASIN FELIPE-AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos