PLOU FLETA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PLOU FLETA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLOU FLETA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENSAMBLAJE Y LOGISTICA DE CONJUNTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2018 |
VINCULACIONES DE PLOU FLETA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLOU FLETA JOSE LUIS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Plou Fleta Jose Luis
- Tapia Acebes Pedro-jose
- Vazquez Ballestin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 9, S 8, H Z 318, I/A 28 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plou Fleta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4367 , F 207, S 8, H Z 31563, I/A 43 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-50
Apoderado
- Plou Fleta Jose Luis
- Plou Fleta Jose Luis
- Plou Fleta Jose Luis
- Plou Fleta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 8, S 8, H Z 318, I/A 24 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-50
Apoderado
- Plou Fleta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 5, S 8, H Z 318, I/A 21 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-50
Apoderado
- Plou Fleta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 4, S 8, H Z 318, I/A 20 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-50
Apoderado
- Plou Fleta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 3, S 8, H Z 318, I/A 18 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-50
Información de PLOU FLETA JOSE LUIS
Mostramos los datos de PLOU FLETA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLOU FLETA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos