GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEPTER KRINEIN SL | Administrador Solidario | 18/11/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE
Empresa: SEPTER KRINEIN SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Labeaga Erles Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 82, S 8, H Z 65303, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-50
Empresa: SEPTER KRINEIN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Mendez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 82, S 8, H Z 65303, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-50
Empresa: SEPTER KRINEIN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Mendez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 79, S 8, H Z 65303, I/A 1 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-50
Empresa: ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Apoderado
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Gonzalez Mendez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 3, S 8, H Z 14146, I/A 49 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-50
Empresa: GRUPO ELT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 38, S 8, H Z 22537, I/A 44 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-50
Empresa: CALSAN2000 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 20, S 8, H Z 22838, I/A 19 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 8, S 8, H Z 318, I/A 26 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-50
Empresa: EL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4242 , F 127, S 8, H Z 448, I/A 25 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-50
Empresa: GRUPO ELT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 223, S 8, H Z 22537, I/A 40 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fabana Asin Felipe-agustin
- Gonzalez Mendez Juan Jose
- Izquierdo Blasco Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 5, S 8, H Z 318, I/A 23 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-50
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MENDEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos