EZQUERRA LAVEGA CARLOS
Informe ejecutivo de EZQUERRA LAVEGA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE EZQUERRA LAVEGA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMMETRADE SL | Apoderado | 03/06/2021 | |
SAN ADRIAN INVERSIONES SL | Apoderado | 29/04/2021 | |
SAN ADRIAN INVERSIONES SL | Consejero | 29/04/2021 | |
TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL | Apoderado | 18/03/2021 | |
TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL | Consejero | 18/03/2021 | |
SOMMETRADE SL | Consejero | 17/02/2021 | |
SOMMETRADE SL | Apoderado Solidario | 17/02/2021 | |
NAVARRA SEAMERS SL | Liquidador Unico | 17/09/2015 | 17/09/2015 |
NAVARRA SEAMERS SL | Administrador Solidario | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE EZQUERRA LAVEGA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZQUERRA LAVEGA CARLOS
Empresa: SOMMETRADE SL
Apoderado
- Ezquerra Lavega Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 69, S 8, H BI 6310,B , I/ 53 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-48
Empresa: SAN ADRIAN INVERSIONES SL
Apoderado
- Ezquerra Lavega Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 172, S 8, H NA 17491, I/A 15 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-31
Empresa: SAN ADRIAN INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ezquerra Lavega Carlos
- Ezquerra Lavega Laura
- Ezquerra Lavega Silvia
- Goicoechea Zubelzu Lourdes
- Saenz Romero Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 172, S 8, H NA 17491, I/A 14 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-31
Empresa: TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL
Apoderado
- Ezquerra Lavega Carlos
- Ezquerra Lavega Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 20, S 8, H NA 17859, I/A 21 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
Empresa: TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 20, S 8, H NA 17859, I/A 20 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
Empresa: SOMMETRADE SL
Apoderado Solidario
- Ezquerra Lavega Carlos
- Ezquerra Lavega Laura
- Ezquerra Lavega Laura
- Lavega Perez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 66, S 8, H BI 6310,B , I/ 50 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: SOMMETRADE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ezquerra Lavega Carlos
- Ezquerra Lavega Laura
- Goicoechea Zubelzu Lourdes
- Saenz Romero Carlos
- TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 66, S 8, H BI 6310,B , I/ 49 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: NAVARRA SEAMERS SL
Liquidador Unico
- Ezquerra Lavega Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 194, S 8, H NA 9847, I/A 9 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-31
Empresa: NAVARRA SEAMERS SL
Administrador Solidario
- Ezquerra Lasheras Pablo
- Ezquerra Lavega Carlos
Liquidador Unico
- Ezquerra Lavega Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 194, S 8, H NA 9847, I/A 9 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-31
Información de EZQUERRA LAVEGA CARLOS
Mostramos los datos de EZQUERRA LAVEGA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZQUERRA LAVEGA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos