LAVEGA PEREZ VICENTA
Informe ejecutivo de LAVEGA PEREZ VICENTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAVEGA PEREZ VICENTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMMETRADE SL | Apoderado Solidario | 17/02/2021 | |
SAN ADRIAN INVERSIONES SL | Consejero | 08/03/2017 | |
SOMMETRADE SL | Consejero | 27/01/2016 | |
TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL | Consejero | 12/06/2014 |
VINCULACIONES DE LAVEGA PEREZ VICENTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVEGA PEREZ VICENTA
Empresa: SOMMETRADE SL
Apoderado Solidario
- Ezquerra Lavega Carlos
- Ezquerra Lavega Laura
- Ezquerra Lavega Laura
- Lavega Perez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 66, S 8, H BI 6310,B , I/ 50 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: SAN ADRIAN INVERSIONES SL
Consejero
- Lavega Perez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 171, S 8, H NA 17491, I/A 9 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-31
Empresa: SOMMETRADE SL
Consejero
- Lavega Perez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 64, S 8, H BI 6310,B , I/ 44 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-48
Empresa: TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL
Consejero
- Lavega Perez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 19, S 8, H NA 17859, I/A 14 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Información de LAVEGA PEREZ VICENTA
Mostramos los datos de LAVEGA PEREZ VICENTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVEGA PEREZ VICENTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos