SAENZ ROMERO CARLOS
Informe ejecutivo de SAENZ ROMERO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAENZ ROMERO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS EMPRESARIALES MAITE 0829 SL | Administrador Solidario | 30/10/2017 | |
TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL | Apoderado | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE SAENZ ROMERO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ ROMERO CARLOS
Empresa: SAN ADRIAN INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ezquerra Lavega Carlos
- Ezquerra Lavega Laura
- Ezquerra Lavega Silvia
- Goicoechea Zubelzu Lourdes
- Saenz Romero Carlos
Presidente
Secretario
- Saenz Romero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 172, S 8, H NA 17491, I/A 14 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-31
Empresa: TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Saenz Romero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 20, S 8, H NA 17859, I/A 20 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
Empresa: SOMMETRADE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Saenz Romero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 66, S 8, H BI 6310,B , I/ 49 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: REPUESTOS INDUSTRIALES EBRO SA
Administrador Solidario
- Ezquerra Lavega Silvia
- Saenz Romero Carlos
- Saenz Romero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 141, S 8, H NA 4318, I/A 36 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-31
Empresa: INMOBILIARIA 0829 MAITE SL
Administrador Solidario
- Saenz Romero Carlos
- Saenz Romero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 74, S 8, H NA 26593, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-31
Empresa: REPUESTOS INDUSTRIALES EBRO SA
Administrador Solidario
- Saenz Romero Carlos
- Saenz Romero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 140, S 8, H NA 4318, I/A 30 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
Empresa: REPUESTOS INDUSTRIALES EBRO SA
Administrador Solidario
- Saenz Romero Carlos
- Saenz Romero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 139, S 8, H NA 4318, I/A 25 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-31
Empresa: SOMMETRADE SL
Consejero
- Saenz Romero Carlos
Secretario
- Saenz Romero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 63, S 8, H BI 6310,B , I/ 41 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
Empresa: TALLERES EZQUERRA SEAMERS SL
Consejero
- Saenz Romero Carlos
Secretario
- Saenz Romero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 18, S 8, H NA 17859, I/A 12 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
Empresa: SAN ADRIAN INVERSIONES SL
Consejero
- Saenz Romero Carlos
Secretario
- Saenz Romero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 169, S 8, H NA 17491, I/A 7 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
VER MAS ACTOS
Información de SAENZ ROMERO CARLOS
Mostramos los datos de SAENZ ROMERO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ ROMERO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos