ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL
Informe ejecutivo de ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIMA SERVICIOS ENERGETICOS EUSKADI SL | Apoderado | 08/08/2024 | |
COFELY ESPAÑA SA | Apoderado | 23/07/2024 | |
ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS SA | Apoderado | 12/07/2024 | |
ELECTRO METALURGICA DEL EBRO SL | Apoderado | 12/07/2024 | |
ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2024 | |
ENGIE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
ENGIE CONSTRUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado | 19/06/2024 |
VINCULACIONES DE ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Garcia Gonzalez Valdizan Elena Maria
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Lozada Janis Arley Rey
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascua Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Ruzo Lopez Maria Laura
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 63117, I/A 24 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-48
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Canosa Vaamonde David
- Carrasco Gomez Ana
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Josefina
- Diaz Rodriguez Antonio
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Marti Egea Angel
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Navarro Ruiz Jose Ignacio
- Orero Esteban Sergio
- Pascual Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Rey Lozada Janis Arley
- Rivilla Mate Angel Luis
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 33844, I/A 667 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS SA
Apoderado
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Canosa Vaamonde David
- Carrasco Gomez Ana
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez Valdizan Elena Maria
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Marti Egea Angel
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Navarro Ruiz Jose Ignacio
- Orero Esteban Sergio
- Pascua Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Perez Martin Maria Pilar
- Perez Martin Maria Pilar
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Rey Lozada Janis Arley
- Rivilla Mate Angel Luis
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 597186, I/A 88 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ELECTRO METALURGICA DEL EBRO SL
Apoderado
- Araujo Gonzalez-barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Garcia Gonzalez Valdizan Elena Maria
- Gomez Bachiller Rafael
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascua Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Ruzo Lopez Maria Laura
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 622593, I/A 38 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Araujo Gonzalez-barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bugallo Justo Juan Bautista
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- De La Cruz Martinez Pablo Federico
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gomez Bachiller Rafael
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Lopez Serrano Maria De Los Dolores
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Paris Raul
- Matesanz Postigo Fermin
- Naranjo Ibañez Javier
- Ordoñez Solis Loreto
- Pascual Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Ascaso Raul De Los Santos
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Roldan Perez Juan Jose
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756276, I/A 14 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena Maria
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Del Alamo Salgado Jose Ramon
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estebanez Nieto Abelardo
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Lopez Fernandez Juan-jose
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Matesanz Postigo Fermin
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Sanchez Ulloa Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741365, I/A 10 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carretero Esteban Elena Maria
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estebanez Nieto Abelardo
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Lopez Orduna Jose Antonio
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Matesanz Postigo Fermin
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Sanchez Ulloa Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 749896, I/A 15 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Información de ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL
Mostramos los datos de ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRELLA GONZALEZ RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos