BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARC EOLIC SOLANS SL | Apoderado | 26/09/2024 | |
ELECTRO METALURGICA DEL EBRO SL | Apoderado | 12/07/2024 | |
ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2024 | |
ENGIE CONSTRUCCION DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
TOTVENT 2000 SA | Apoderado | 18/06/2024 | |
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SA | Apoderado | 17/06/2024 | |
BERTA ENERGIES RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 04/12/2023 | |
ENGIE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 14/05/2023 |
VINCULACIONES DE BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS
Empresa: PARC EOLIC SOLANS SL
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Gomez Bachiller Rafael
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Santos Montero Miguel Angel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 556469, I/A 9 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: ELECTRO METALURGICA DEL EBRO SL
Apoderado
- Araujo Gonzalez-barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Garcia Gonzalez Valdizan Elena Maria
- Gomez Bachiller Rafael
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascua Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Ruzo Lopez Maria Laura
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 622593, I/A 38 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Araujo Gonzalez-barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bugallo Justo Juan Bautista
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- De La Cruz Martinez Pablo Federico
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gomez Bachiller Rafael
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Lopez Serrano Maria De Los Dolores
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Paris Raul
- Matesanz Postigo Fermin
- Naranjo Ibañez Javier
- Ordoñez Solis Loreto
- Pascual Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Ascaso Raul De Los Santos
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Roldan Perez Juan Jose
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756276, I/A 14 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carretero Esteban Elena Maria
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estebanez Nieto Abelardo
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Lopez Orduna Jose Antonio
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Matesanz Postigo Fermin
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Sanchez Ulloa Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 749896, I/A 15 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Araujo Y Gonzalez Barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena Maria
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Gomez Bachiller Rafael
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Santos Montero Miguel Angel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 739383, I/A 13 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: TOTVENT 2000 SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena Maria
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Gomez Bachiller Rafael
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Santos Montero Miguel Angel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 571508, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SA
Apoderado
- Araujo Gonzalez-barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez Fraguero Miguel
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena Maria
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Gomez Bachiller Rafael
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Santos Montero Miguel Angel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 443315, I/A 91 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: BERTA ENERGIES RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Matesanz Postigo Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 65, S 8, H B 295959, I/A 24 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: PARQUE EOLICO EL MORAL SL
Consejero
- Baragaño Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31932 , F 23, S 8, H M 365132, I/A 26 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Administrador Solidario
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41856 , F 224, S 8, H M 741365, I/A 9 (14/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
VER MAS ACTOS
Información de BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS
Mostramos los datos de BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos