CORNAGO CASTRO NURIA
Informe ejecutivo de CORNAGO CASTRO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORNAGO CASTRO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFELY ESPAÑA SA | Apoderado | 23/07/2024 | |
ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS SA | Apoderado | 12/07/2024 | |
ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2024 | |
ENGIE CASTELNOU SL | Apoderado Mancomunado | 15/02/2024 | |
ENGIE CARTAGENA SL | Apoderado | 05/02/2024 | |
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2022 |
VINCULACIONES DE CORNAGO CASTRO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORNAGO CASTRO NURIA
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Canosa Vaamonde David
- Carrasco Gomez Ana
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Josefina
- Diaz Rodriguez Antonio
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Marti Egea Angel
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Navarro Ruiz Jose Ignacio
- Orero Esteban Sergio
- Pascual Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Rey Lozada Janis Arley
- Rivilla Mate Angel Luis
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Reminez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 33844, I/A 667 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Carretero Esteban Elena Maria
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Colom Cifuentes Maria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Jose
- De Sande Inyesto Carlos
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Castro Cristina
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Lozada Janis Arley Rey
- Luque Rivero Gemma Maria
- Marañon Sanchez Israel
- Marti Egea Angel
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Perez Martin Maria Pilar
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 33844, I/A 667 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS SA
Apoderado
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Canosa Vaamonde David
- Carrasco Gomez Ana
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez Valdizan Elena Maria
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Justel Miranda Raul
- Marti Egea Angel
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Navarro Ruiz Jose Ignacio
- Orero Esteban Sergio
- Pascua Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Perez Martin Maria Pilar
- Perez Martin Maria Pilar
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Rey Lozada Janis Arley
- Rivilla Mate Angel Luis
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 597186, I/A 88 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Carretero Esteban Elena Maria
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Colom Cifuentes Maria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Jose
- De Sande Inyesto Carlos
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Lozada Janis Arley Rey
- Luque Rivero Gemma Maria
- Marañon Sanchez Israel
- Marti Egea Angel
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Perez Martin Maria Pilar
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 597186, I/A 88 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Araujo Gonzalez-barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Baragaño Rodriguez Carlos
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bugallo Justo Juan Bautista
- Carrasco Gomez Ana
- Carretero Esteban Elena
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- De La Cruz Martinez Pablo Federico
- Diaz Rodriguez Antonio
- Estrella Gonzalez Raquel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Fernandez De Vinzenzi Alejo Sebastian
- Fernandez Rodriguez Ignacio
- Garcia Gonzalez-valdizan Elena
- Gomez Bachiller Rafael
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Justel Miranda Raul
- Lopez Serrano Maria De Los Dolores
- Martinez Berrocal Celia Maria
- Martinez Paris Raul
- Matesanz Postigo Fermin
- Naranjo Ibañez Javier
- Ordoñez Solis Loreto
- Pascual Plaza David
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Hernandez Jose Ramon
- Rodriguez Ascaso Raul De Los Santos
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Roldan Perez Juan Jose
- Sanchez Ulloa Segura Vanesa
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756276, I/A 14 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Araujo Y Gonzalez Barcia Fernando
- Badillo Serrano Antonio
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bugallo Justo Juan Bautista
- Carretero Esteban Elena Maria
- De La Cruz Martinez Pablo Federico
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Lacilla Remon Raquel
- Lopez Serrano Maria De Los Dolores
- Luque Rivero Gemma Maria
- Marañon Sanchez Israel
- Muñoz Redondo Vanesa
- Ordoñez Solis Loreto
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Martin Maria Pilar
- Rodriguez Ascaso Raul De Los Santos
- Rodriguez Rodriguez Vanessa
- Roldan Perez Juan Jose
- Santos Montero Miguel Angel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Apoderado Mancomunado
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Cornago Castro Nuria
- Martinez Paris Raul
- Matesanz Postigo Fermin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756276, I/A 13 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: ENGIE CASTELNOU SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bohnen Daan
- Broos Wim Isabella
- Desbre Romain
- Dhooghe Geert Gerard Clementine
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Franchimont Marc
- Gonzalez Angulo Fernando
- Gonzalo Plou Oscar-luis
- Hertoghe Charles Jean Loup Marie
- Hervas Zurita Montserrat
- Marc De Raeymaeker Patricia Maria Jacqueline
- P. Lejeune Jean Nicolas Georges
- Pascual Velazquez Alfonso
- Peleato Martin Carlos
- Santos Montero Miguel Angel
- Tremps Salvo Carlos
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 32, S 8, H M 243879, I/A 97 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: ENGIE CARTAGENA SL
Apoderado
- Aroca Cervera Julio
- Badillo Serrano Antonio
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bastida Vazquez Maria Teresa
- Bohnen Daan
- Bohnen Daan
- Broos Wim Isabella
- Carrasco Gomez Ana
- Cornago Castro Nuria
- Delgado Calin Gines
- Desbre Romain
- Desbre Romain
- Dhooghe Geert Gerard Clementine
- Diaz Rodriguez Antonio
- Dos Santos Dos Santos Manuel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Franchimont Marc
- Gonzalez Angulo Fernando
- Gonzalez Angulo Fernando
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Hertoghe Charles Jean Loup Marie
- Hervas Zurita Montserrat
- Lasala Esteban Cristina
- Marc De Raeymaeker Patricia Maria Jacqueline
- Muñoz Redondo Vanesa
- P. Lejeune Jean Nicolas Georges
- Pascual Velazquez Alfonso
- Peleato Martin Carlos
- Peleato Martin Carlos
- Perez Martin Maria Pilar
- Peromingo Palomares Elena
- Rey Romero Silvia
- Sanchez Ramos Joaquin
- Santos Montero Miguel Angel
- Torresi Carbonell Jorge Antonio
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 16, S 8, H M 552053, I/A 47 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anaguas Perez Oscar
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Bondia Vilapriño Jordi
- Carretero Esteban Elena Maria
- Castellarnau Sanchez Jordi
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Colom Cifuentes Maria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Jose
- De Sande Inyesto Carlos
- Diaz Rodriguez Antonio
- Espi Tinoco Gema
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Castro Cristina
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gurriaran Fernandez Alberto
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Lozada Janis Arley Rey
- Luque Rivero Gemma Maria
- Marañon Sanchez Israel
- Marti Egea Angel
- Martinez Rubio Alberto
- Muñoz Redondo Vanesa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Llamas Javier
- Perez Martin Maria Pilar
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Rubio Andres Teofilo
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Sanchez Sanchez Agustin
- Santos Montero Miguel Angel
- Sarria Y Remirez De Ganuza Gonzalo
- Senejean Benoit
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37915 , F 106, S 8, H M 33844, I/A 661 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badillo Serrano Antonio
- Barlerin Yann
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Carretero Esteban Elena Maria
- Castillo Gomez Marcos
- Cazorla Ruiz Antonio Jose
- Colom Cifuentes Maria
- Cornago Castro Nuria
- Corral Merchan Francisco
- De Gregorio-rocasolano Bohorquez Ana
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- De Miguel Lopez Maria Jose
- Diaz Rodriguez Antonio
- Espi Tinoco Gema
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez Castro Cristina
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Herrero Herrero Noelia
- Hervas Zurita Montserrat
- Larroca Gonzalez David
- Luque Rivero Gemma Maria
- Manso Ortiz Maria
- Marañon Sanchez Israel
- Marco Hernandez Oscar
- Marti Egea Angel
- Muñoz Redondo Vanesa
- Negueruela Samaniego Eduardo
- Pascual Velazquez Alfonso
- Perez Martin Maria Pilar
- Pesquera Barrigon Jesus Evelio
- Puyal Torras Xavier
- Rubio Andres Teofilo
- Saavedra Sanz Dario
- Sanchez Crespo Pilar Irene
- Santos Montero Miguel Angel
- Senejean Benoit
- Toro Eguaras Daniel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vargas Llave Ivan
- Vila Ferrero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37915 , F 105, S 8, H M 33844, I/A 660 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
VER MAS ACTOS
Información de CORNAGO CASTRO NURIA
Mostramos los datos de CORNAGO CASTRO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORNAGO CASTRO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos