ESTEVEZ ESPIÑO DAVID
Informe ejecutivo de ESTEVEZ ESPIÑO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEVEZ ESPIÑO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA VALORIZA COMPOSTELA SL | Administrador Unico | 15/07/2022 | |
PRO TOOLS & PARTS SL | Administrador Unico | 18/12/2019 | |
NOVA RADA GALICIA SL | Socio Unico | 05/12/2011 | |
NOVA RADA GALICIA SL | Administrador Unico | 05/12/2011 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ ESPIÑO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ ESPIÑO DAVID
Empresa: FINCA VALORIZA COMPOSTELA SL
Administrador Unico
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 96, S 8, H SC 50991, I/A 2 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-15
Empresa: FINCA VALORIZA COMPOSTELA SL
Administrador Solidario
- Ares Maroño Javier
- Bandin Bujan Carlos
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 96, S 8, H SC 50991, I/A 2 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-15
Empresa: FINCA VALORIZA COMPOSTELA SL
Administrador Solidario
- Ares Maroño Javier
- Bandin Bujan Carlos
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 95, S 8, H SC 50991, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-15
Empresa: RADA CANARIAS SL
Liquidador Solidario
- Castro Seoane Fernando
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
Empresa: RADA CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Castro Seoane Fernando
- Estevez Espiño David
Liquidador Solidario
- Castro Seoane Fernando
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
Empresa: PRO TOOLS & PARTS SL
Administrador Unico
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 218, S 8, H SC 50433, I/A 1 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-15
Empresa: PRO TOOLS & PARTS SL
Socio Único
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 218, S 8, H SC 50433, I/A 1 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-15
Empresa: MAQUITRACK IBERICA SL
Administrador Solidario
- Estevez Espiño David
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 157, S 8, H C 55735, I/A 3 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-15
Empresa: RADA CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Castro Seoane Fernando
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 62, S 8, H TF 56785, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38
Empresa: NOVA RADA GALICIA SL
Administrador Unico
- Estevez Espiño David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 53, S 8, H SC 45875, I/A 1 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
VER MAS ACTOS
Información de ESTEVEZ ESPIÑO DAVID
Mostramos los datos de ESTEVEZ ESPIÑO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ ESPIÑO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos