VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIMEBIKE SL | Socio Unico | 30/01/2023 | |
MAQUITRACK IBERICA SL | Socio Unico | 13/11/2017 | |
ELEVA FORKLIFT SL | Socio Unico | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL
Empresa: MAQUITRACK IBERICA SL
Administrador Unico
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 157, S 8, H C 55735, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
Empresa: ELEVA FORKLIFT SL
Administrador Unico
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 41, S 8, H C 47006, I/A 6 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
Empresa: KIMEBIKE SL
Administrador Unico
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 196, S 8, H C 60730, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-15
Empresa: KIMEBIKE SL
Socio Único
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 196, S 8, H C 60730, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-15
Empresa: KIMEBIKE SL
Administrador Unico
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 195, S 8, H C 60730, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-15
Empresa: MAQUITRACK IBERICA SL
Administrador Unico
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 157, S 8, H C 55735, I/A 3 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-15
Empresa: MAQUITRACK IBERICA SL
Administrador Solidario
- Estevez Espiño David
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 157, S 8, H C 55735, I/A 3 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-15
Empresa: MAQUITRACK IBERICA SL
Socio Único
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 157, S 8, H C 55735, I/A 3 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-15
Empresa: IMPORMAQ GALICIA SL
Administrador Unico
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 40, S 8, H C 47006, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-15
Empresa: IMPORMAQ GALICIA SL
Socio Único
- Vilariño Garcia Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 40, S 8, H C 47006, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-15
VER MAS ACTOS
Información de VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL
Mostramos los datos de VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARIÑO GARCIA LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos