RADA CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL DE A PEDREIRA 16 - XIL, LUGAR DE
Municipio Meaño
Provincia Pontevedra
Razón Social RADA CANARIAS SL
CIF B76697333
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 18/02/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RADA CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADA CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Seoane Fernando | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 31/12/2020 |
Castro Seoane Fernando | Liquidador Solidario | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
Estevez Espiño David | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 31/12/2020 |
Estevez Espiño David | Liquidador Solidario | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
ACTOS BORME DE RADA CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
- MODIFICADO el artículo 4º de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 174, S 8, H PO 65630, I/A 2 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-36
- POLIG INDUSTRIAL DE A PEDREIRA 16 - XIL, LUGAR DE (MEAÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 170, S 8, H PO 65630, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 62, S 8, H TF 56785, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38
Dirección:C/ BENJAMIN FRANKLIN - 0014 NAVE EL CHORRILLO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:18/02/16
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades que se citan seguidamente de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 475/2007 de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE2009), debiendo consignarse como actividad principal,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 62, S 8, H TF 56785, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38