ESTANY PUIG JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ESTANY PUIG JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTANY PUIG JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA DEL CARBION SA | Consejero | 18/08/2020 | |
ESVO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2018 | |
LAGOMONTECILLO SL | Administrador Unico | 16/05/2017 | |
VOLART ENCAJES Y TEJIDOS SA | Administrador Solidario | 30/09/2015 | |
ELVIRA VOLART SL | Administrador Solidario | 11/06/2015 |
VINCULACIONES DE ESTANY PUIG JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTANY PUIG JOSE MARIA
Empresa: IBERICA DEL CARBION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 168, S 8, H T 5012, I/A 38 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Empresa: IBERICA DEL CARBION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 168, S 8, H T 5012, I/A 38 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Empresa: ESVO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
- Estany Volart Elvira
Consejero
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
- Estany Volart Elvira
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38607 , F 95, S 8, H B 59138, I/A 21 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: ESVO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
- Estany Volart Elvira
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38607 , F 94, S 8, H B 59138, I/A 20 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-08
Empresa: ESVO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Estany Puig Jose Maria
Consejero Delegado Mancomunado
- Estany Puig Jose Maria
Consejero
- Estany Puig Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38607 , F 93, S 8, H B 59138, I/A 19 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-08
Empresa: TEXADE SA
Consejero Delegado
- Estany Puig Jose Maria
- Matias Salas Javier
Consejero
- Capafons Salas Enric
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
- Matias Salas Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 25, S 8, H B 42648, I/A 14 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
Empresa: LAGOMONTECILLO SL
Administrador Unico
- Estany Puig Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 42, S 8, H B 503229, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: VOLART ENCAJES Y TEJIDOS SA
Consejero
- Estany Bufill Pedro
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
Presidente
Vicepresidente
- Estany Puig Jose Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27492 , F 51, S 8, H B 95302, I/A 40 N (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
Empresa: VOLART ENCAJES Y TEJIDOS SA
Administrador Solidario
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27492 , F 55, S 8, H B 95302, I/A 52 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Empresa: IBERICA DEL CARBION SA
Consejero
- De Muller Y De Dalmases Javier
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Jose Maria
- Estany Volart Elvira
- Ferrer Sala Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 162, S 8, H T 5012, I/A 31 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-43
VER MAS ACTOS
Información de ESTANY PUIG JOSE MARIA
Mostramos los datos de ESTANY PUIG JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTANY PUIG JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos