LE MONNIER ESTANY CARMEN
Informe ejecutivo de LE MONNIER ESTANY CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LE MONNIER ESTANY CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESVO SA | Consejero | 05/04/2023 | |
ESVO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 05/04/2023 | |
ESVO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/04/2023 | |
ESVO SA | Secretario | 05/04/2023 | |
IBERICA DEL CARBION SA | Consejero | 18/08/2020 | |
ESLE SL | Administrador Unico | 31/03/2010 |
VINCULACIONES DE LE MONNIER ESTANY CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LE MONNIER ESTANY CARMEN
Empresa: ESVO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Maria Isabel
- Le Monnier Estany Carmen
Consejero Delegado Mancomunado
- Estany Bufill Ramon
- Estany Puig Maria Isabel
- Le Monnier Estany Carmen
Consejero
- Le Monnier Estany Carmen
Presidente
Secretario
- Le Monnier Estany Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38607 , F 96, S 8, H B 59138, I/A 23 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: IBERICA DEL CARBION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 168, S 8, H T 5012, I/A 38 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Empresa: IBERICA DEL CARBION SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 168, S 8, H T 5012, I/A 38 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Empresa: IBERICA DEL CARBION SA
Consejero
- Ferrer Noguer Mercedes
- Le Monnier Estany Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 164, S 8, H T 5012, I/A 34 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-43
Empresa: ESLE SL
Administrador Unico
- Le Monnier Estany Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20103 , F 32, S 8, H B 1134, I/A 6 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Información de LE MONNIER ESTANY CARMEN
Mostramos los datos de LE MONNIER ESTANY CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LE MONNIER ESTANY CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos