TEXADE SA - EXTINGUIDA
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social TEXADE SA
CIF A08910432
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TEXADE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEXADE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capafons Mercier Anna | Administrador Solidario | 25/01/2018 | 31/03/2021 |
Matias Salas Javier | Administrador Solidario | 25/01/2018 | 31/03/2021 |
Capafons Salas Enric | Consejero | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Estany Bufill Ramon | Secretario | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Estany Bufill Ramon | Consejero | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Estany Puig Jose Maria | Consejero | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Estany Puig Jose Maria | Consejero Delegado | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Matias Salas Javier | Presidente | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Matias Salas Javier | Consejero | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
Matias Salas Javier | Consejero Delegado | 12/01/2011 | 25/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEXADE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 28, S 8, H B 42648, I/A 16 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 28, S 8, H B 42648, I/A 16 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: CARNSALAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 28, S 8, H B 42648, I/A 15 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
- EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES POR CUENTA PROPIA Y LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 25, S 8, H B 42648, I/A 14 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 25, S 8, H B 42648, I/A 14 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 25, S 8, H B 42648, I/A 14 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 25, S 8, H B 42648, I/A 14 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.10,21,28 Y 29.- PARA SU ADAPTACION A LA LEY 44/2002 DE22 DE NOVIEMBRE Y A LA LEY 19/2005 DE 14 DE NOVIEMBRE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32729 , F 22, S 8, H B 42648, I/A 13 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08