ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA
Informe ejecutivo de ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/07/2017 | 26/03/2021 |
BANKIA SA | Apoderado | 13/01/2016 | 05/07/2017 |
VINCULACIONES DE ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 162, S 8, H V 17274, I/A 672 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfonso Rodriguez Maria De La Paz
- Bermejo Abanades Maria Del Carmen
- Blanco Estebanez Elena
- Blanco Nieto Carlos Miguel
- Cano Escandell Luis Alfonso
- Foncea Fayanas Marta
- Garcia Abel Gonzalo
- Garcia Baquero Adame Andres
- Greciano Garcia Cristina
- Guillen Martinez Veronica
- Padros Clopes Eva Maria
- Perez Fernandez Aurora Maria
- Riquelme Sanchez Sonia
- Roca Pigem Montserrat
- Rodriguez Pastor Javier
- Ros Del Olmo Miriam
- Santos Antequera Gonzalo
- Sopeña Sanchez Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 161, S 8, H V 17274, I/A 670 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Bassas Sola Ferran
- Carpintero Del Cerro Daniel
- Castan Balmori Elena
- Cobo Garcia-risco Jose Manuel
- Coello Lezana Eva
- Company Ferragut Jordi Joan
- Domingo Lopez Jose Luis
- Esquivias Lopez Sofia
- Fontañez Benito Susana
- Garcia Guerrero David
- Garcia Negueroles Arturo
- Gato Oderiz Jose Javier
- Gomez Sosa Ana Maria
- Gonzalez Olmo Belen
- Gonzalez Perez Maria Loreto
- Gonzalez Suarez Guacimara
- Heredia Fuentes Jose Luis
- Huertas Tirado Fernando
- Lopez Ruiz Alvaro
- Mogo Pichel Ruben Dario
- Navarro Gonzalez Antonio Jose
- Navarro Olivares Vicente Javier
- Ordoñez Garcia German
- Palomeras Pages Jose
- Pardo Martinez Antonio
- Pascual Llopis Joan Francesc
- Peiteado Rodriguez Miguel Angel
- Rivera Congosto Marta
- Rodriguez Garcia Beatriz
- Rodriguez Rodriguez Teresa Maria
- Saez Nuñez Jose Luis
- Sanchis Martorell Santiago E
- Sevillano Soblechero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 58, S 8, H V 17274, I/A 529 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-46
Información de ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA
Mostramos los datos de ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESQUIVIAS LOPEZ SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos