LABARTA ABADIA JORGE
Informe ejecutivo de LABARTA ABADIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LABARTA ABADIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANT CONSULTORIA Y ANALISIS SL | Administrador Unico | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE LABARTA ABADIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LABARTA ABADIA JORGE
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37148 , F 192, S 8, H M 7766, I/A 8842 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: QUANT CONSULTORIA Y ANALISIS SL
Administrador Unico
- Labarta Abadia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 115, S 8, H NA 38372, I/A 1 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-31
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Labarta Abadia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35928 , F 183, S 8, H M 7766, I/A 8582 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfonso Rodriguez Maria De La Paz
- Bermejo Abanades Maria Del Carmen
- Blanco Estebanez Elena
- Blanco Nieto Carlos Miguel
- Cano Escandell Luis Alfonso
- Foncea Fayanas Marta
- Garcia Abel Gonzalo
- Garcia Baquero Adame Andres
- Greciano Garcia Cristina
- Guillen Martinez Veronica
- Padros Clopes Eva Maria
- Perez Fernandez Aurora Maria
- Riquelme Sanchez Sonia
- Roca Pigem Montserrat
- Rodriguez Pastor Javier
- Ros Del Olmo Miriam
- Santos Antequera Gonzalo
- Sopeña Sanchez Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 161, S 8, H V 17274, I/A 670 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Aguirrebeña Ruiz Fernando
- Alvear Trenor Leopoldo
- Arnaiz Esteban Ana
- Canosa Castillo Alvaro
- Casis Blanco Maria Teresa
- Cuesta Blazquez Fernando
- Garrastazu Izaguirre Alejandro
- Gilsanz Usunaga Julio
- Gomez Blanco Angel Octavio
- Gomez Fernandez Jorge Juan
- Granados Luque Rafael
- Guell Masachs Luis
- Hervas Fernandez Emilio
- Labarta Abadia Jorge
- Leralta Jimenez Francisco Jose
- Marcos Verduque Susana
- Sanchez Blazquez Jose Luis
- Sanchez Duran Miguel
- Sanchez Sanchez Aroa
- Santaularia Capdevila Assumpta
- Soto Cuenca Juan Antonio
- Talavera Arenas Margarita
- Tre Miguel Araceli
- Villagrasa Ferrari Antonio
- Villagrasa Gil Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9341, L 6623, F 219, S 8, H V 17274, I/A 276 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Administrador Mancomunado
- Labarta Abadia Jorge
- Oliva Garin Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495, L 319, F 34, S 8, H HU 7037, I/A 6 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-22
Información de LABARTA ABADIA JORGE
Mostramos los datos de LABARTA ABADIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LABARTA ABADIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos