DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEVAL EMPLEO VARIABLE MIXTO II FP | Miem.Com.Ctr | 23/10/2013 | 24/04/2018 |
BANKIA SA | Apoderado | 13/01/2016 | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS
Empresa: ASEVAL EMPLEO VARIABLE MIXTO II FP
Entidad Gestora
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 204, S 8, H M 593664, I/A 7 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Leal Luis Alberto
- Borrel Alvarez Ruben
- Caballero Gallego Silvia
- Carbonell Torrijos Inmaculada
- Castanys Rodriguez Lourdes
- De La Cueva Fraile Angel
- Delgado Perez Miriam
- Garcia Cardo Maria
- Gomez Morales Agustin
- Gonzalez Toledano Marta
- Liñan Arcas Maria Eugenia
- Lopez Marrero Luis Miguel
- Marichal Perez Ana Del Rosario
- Martin Fernandez Sara Sonsoles
- Mediavilla Carrion Guillermo Luis
- Melero Martin Maria Angela
- Merolla Onceja Eduardo
- Montesdeoca Navarro Manuel Jesus
- Morales Diaz Angel Luis
- Sanchez Guerrero Jose Cruz
- Sanz Colmenar Miguel Angel
- Serrano Bermejo Alberto
- Vargas Perez Jesus Manuel
- Zurita Ramirez Eugenio
Apoderado
- Apraiz Egaña Jesus
- Balduque Alvarez Alfonso
- Domingo Lopez Jose Luis
- Gonzalez Galan Francisco Manuel
- Lopez Fernandez Candelas
- Marina Ramirez Marco Antonio
- Naranjo Cabrera Daniel
- Perez Prieto Omar Domingo
- Robles Hernandez Agustin
- Rodriguez Villegas Antonio Manuel
- Romero Garcia Victor
- Soria Vidal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 172, S 8, H V 17274, I/A 697 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-46
Empresa: ASEVAL EMPLEO VARIABLE MIXTO II FP
Miem.Com.Ctr
- Domingo Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32981 , F 203, S 8, H M 593664, I/A 3 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Bassas Sola Ferran
- Carpintero Del Cerro Daniel
- Castan Balmori Elena
- Cobo Garcia-risco Jose Manuel
- Coello Lezana Eva
- Company Ferragut Jordi Joan
- Domingo Lopez Jose Luis
- Esquivias Lopez Sofia
- Fontañez Benito Susana
- Garcia Guerrero David
- Garcia Negueroles Arturo
- Gato Oderiz Jose Javier
- Gomez Sosa Ana Maria
- Gonzalez Olmo Belen
- Gonzalez Perez Maria Loreto
- Gonzalez Suarez Guacimara
- Heredia Fuentes Jose Luis
- Huertas Tirado Fernando
- Lopez Ruiz Alvaro
- Mogo Pichel Ruben Dario
- Navarro Gonzalez Antonio Jose
- Navarro Olivares Vicente Javier
- Ordoñez Garcia German
- Palomeras Pages Jose
- Pardo Martinez Antonio
- Pascual Llopis Joan Francesc
- Peiteado Rodriguez Miguel Angel
- Rivera Congosto Marta
- Rodriguez Garcia Beatriz
- Rodriguez Rodriguez Teresa Maria
- Saez Nuñez Jose Luis
- Sanchis Martorell Santiago E
- Sevillano Soblechero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 58, S 8, H V 17274, I/A 529 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-46
Empresa: ASEVAL EMPLEO VARIABLE MIXTO II FP
Def.Particip
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 133, S 8, H V 85374, I/A 23 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-46
Información de DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO LOPEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos