ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES PATERO SL | Administrador Concursal | 03/02/2011 |
VINCULACIONES DE ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL
Empresa: PROYECCIONES INMOBILIARIAS URBASA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECCIONES INMOBILIARIAS URBASA SL
Nif:B53547162
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:30/06/2009
Número Procedimiento Concursal:229/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2422
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-63824
Inscripción:
C
Fecha Inscripción02/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 72, S 8, H A 63824, I/A C (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-03
Empresa: AREA INFORMATICA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AREA INFORMATICA SA
Nif:A03147634
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:2
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:14/04/2009
Número Procedimiento Concursal:229/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1471
Libro:
0
Folio:
79
Hoja:
8-14915
Inscripción:
10
Fecha Inscripción20/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 79, S 8, H A 14915, I/A 10 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-03
Empresa: MUNDO-POL SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:2
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:28/07/2011
Número Procedimiento Concursal:410/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2322
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-28050
Inscripción:
4
Fecha Inscripción03/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 133, S 8, H A 28050, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-03
Empresa: GALPER SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:14/04/2010
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
7
Fecha Inscripción03/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 7 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-03
Empresa: MUNDO-POL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MUNDO-POL SL
Nif:B03955630
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:2
Juez / Ponente:SALVADOR CALERO GARCIA
Fecha de Resolución:28/07/2011
Número Procedimiento Concursal:410/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2322
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-28050
Inscripción:
3
Fecha Inscripción05/10/2011
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 133, S 8, H A 28050, I/A 3 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-03
Empresa: CONSTRUCCIONES PATERO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES PATERO SL
Nif:B53163960
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:22/12/2010
Número Procedimiento Concursal:519/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1974
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-40684
Inscripción:
6
Fecha Inscripción03/02/2011
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 31, S 8, H A 40684, I/A 6 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-03
Empresa: GALPER SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALPER SL
Nif:B03334463
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:14/04/2010
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/04/2010
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 5 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-03
Empresa: AREA INFORMATICA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AREA INFORMATICA SA
Nif:A03147634
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:2
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:14/04/2009
Número Procedimiento Concursal:229/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1471
Libro:
0
Folio:
78
Hoja:
8-14915
Inscripción:
8
Fecha Inscripción15/02/2010
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 78, S 8, H A 14915, I/A 8 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-03
Empresa: PROYECCIONES INMOBILIARIAS URBASA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECCIONES INMOBILIARIAS URBASA SL
Nif:B53547162
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Esquembre Poveda Jose Miguel
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:30/06/2009
Número Procedimiento Concursal:229/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2422
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-63824
Inscripción:
11
Fecha Inscripción20/07/2009
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 71, S 8, H A 63824, I/A 11 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-03
Información de ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESQUEMBRE POVEDA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos