GALPER SL - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social GALPER SL
CIF B03334463
Actividad Fabricación de calzado
Página Web www.persianasgalper.com
VINCULACIONES DE GALPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esquembre Poveda Jose Miguel | Administrador Concursal | 22/04/2010 | 03/02/2012 |
Garcia Magallon Maria | Apoderado Solidario | 21/09/2010 | |
Marti Garcia Manuel | Apoderado Solidario | 21/09/2010 | |
Marti Gil Antonio | Apoderado | 21/09/2010 | |
Marti Gil Manuel | Administrador Unico | 21/09/2010 |
ACTOS BORME DE GALPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 7 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-03
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:14/04/2010
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
7
Fecha Inscripción03/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 7 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALPER SL
Nif:B03334463
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:12/01/2012
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
7
Fecha Inscripción03/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 7 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALPER SL
Nif:B03334463
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:12/01/2012
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
7
Fecha Inscripción03/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 7 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 6 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALPER SL
Nif:B03334463
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:30/07/2010
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
6
Fecha Inscripción21/09/2010
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 6 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALPER SL
Nif:B03334463
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:30/07/2010
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
6
Fecha Inscripción21/09/2010
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 6 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 6 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 6 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALPER SL
Nif:B03334463
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:3
Juez / Ponente:DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:14/04/2010
Número Procedimiento Concursal:73/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1445
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-13687
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/04/2010
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 136, S 8, H A 13687, I/A 5 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-03