ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA
Informe ejecutivo de ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALARRETA SL | Apoderado Solidario | 09/09/2013 | 25/01/2022 |
GALARRETA SL | Secretario | 25/01/2022 | |
GALARRETA SL | Consejero | 25/01/2022 | |
EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA | Apoderado | 12/11/2010 | 18/03/2021 |
EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA | Secretario | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA | Consejero | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
LANSE PINARES SL | Liquidador | 01/12/2016 | 27/11/2017 |
LANSE PINARES SL | Administrador Unico | 13/10/2014 | 01/12/2016 |
LANSE PINARES SL | Administrador Solidario | 08/02/2013 | 13/10/2014 |
GALARRETA SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2010 | 09/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA
Empresa: GALARRETA SL
Consejero
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
- Larrañaga Lasarte Isidro Jose
- Lasa Ercilla Gabriel Maria
- Lasa Ercilla Ignacio Eugenio
Liquidador
Presidente
Secretario
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 198, S 8, H SS 8411, I/A 21 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-20
Apoderado
- Ercilla Areso Juan Antonio
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 7, S 8, H NA 7131, I/A 28 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
Consejero
- Ercilla Areso Juan Antonio Benito
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
- Puertas Cabezudo Miguel
Presidente
Secretario
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 6, S 8, H NA 7131, I/A 25 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
Empresa: LANSE PINARES SL
Liquidador
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 57, S 8, H SS 35239, I/A 5 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: LANSE PINARES SL
Liquidador
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 57, S 8, H SS 35239, I/A 4 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: LANSE PINARES SL
Administrador Unico
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 57, S 8, H SS 35239, I/A 4 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: LANSE PINARES SL
Administrador Unico
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 57, S 8, H SS 35239, I/A 3 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-20
Empresa: LANSE PINARES SL
Administrador Solidario
- Esnal Sarriegui Jose Luis
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 57, S 8, H SS 35239, I/A 3 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-20
Empresa: GALARRETA SL
Apoderado Solidario
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
- Lasa Ercilla Ignacio Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 114, S 8, H SS 8411, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-20
Empresa: GALARRETA SL
Apoderado Mancomunado
- Ercilla Areso Juan Antonio Benito
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 114, S 8, H SS 8411, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-20
VER MAS ACTOS
Información de ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA
Mostramos los datos de ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESNAL SARRIEGUI MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos