EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA
CIF A31000326
Actividad Otras actividades deportivas
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GALARRETA SL
VINCULACIONES DE EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ercilla Areso Juan Antonio | Apoderado | 12/11/2010 | 18/03/2021 |
Esnal Sarriegui Maria Luisa | Apoderado | 12/11/2010 | 18/03/2021 |
GALARRETA SL | Socio Unico | 28/04/2020 | 18/03/2021 |
Lasa Ercilla Ignacio Eugenio | Liquidador Unico | 28/04/2020 | 18/03/2021 |
Ercilla Areso Juan Antonio Benito | Consejero | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
Esnal Sarriegui Maria Luisa | Secretario | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
Esnal Sarriegui Maria Luisa | Consejero | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
Puertas Cabezudo Miguel | Consejero | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
Puertas Cabezudo Miguel | Presidente | 12/11/2010 | 28/04/2020 |
ACTOS BORME DE EUSKAL JAI NUEVO FRONTON PAMPLONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 7, S 8, H NA 7131, I/A 28 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 7, S 8, H NA 7131, I/A 28 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
- Quedan canceladas todas las inscripciones de la sociedad, al haberse recibido oficio del Registro Mercantil de Guipúzcoa, de fecha 24 de febrero de 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 233.2 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 7, S 8, H NA 7131, I/A 28 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 7, S 8, H NA 7131, I/A 28 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 7, S 8, H NA 7131, I/A 28 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 6, S 8, H NA 7131, I/A 25 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 6, S 8, H NA 7131, I/A 25 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 6, S 8, H NA 7131, I/A 25 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 6, S 8, H NA 7131, I/A 25 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2018 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 6, S 8, H NA 7131, I/A 24 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-31