LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE
Informe ejecutivo de LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALARRETA SL | Consejero | 09/09/2013 | 25/01/2022 |
MENDI-HOR ARTEKARITZA SL | Administrador Unico | 16/12/2013 | 03/12/2018 |
VINCULACIONES DE LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE
Empresa: GALARRETA SL
Consejero
- Esnal Sarriegui Maria Luisa
- Larrañaga Lasarte Isidro Jose
- Lasa Ercilla Gabriel Maria
- Lasa Ercilla Ignacio Eugenio
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 198, S 8, H SS 8411, I/A 21 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-20
Empresa: MENDI-HOR SL
Administrador Unico
- Larrañaga Lasarte Isidro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 66, S 8, H SS 2873, I/A 9 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: MENDI-HOR SL
Administrador Unico
- Larrañaga Lasarte Isidro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 65, S 8, H SS 2873, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20
Empresa: GALARRETA SL
Consejero
- Larrañaga Lasarte Isidro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 114, S 8, H SS 8411, I/A 13 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-20
Información de LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE
Mostramos los datos de LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAÑAGA LASARTE ISIDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos