ESCUDER TELLA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ESCUDER TELLA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ESCUDER TELLA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO INMOBILIARIO PRIMADO REIG SL | Administrador Solidario | 06/02/2024 | |
DESARROLLO INMOBILIARIO NAQUERA SL | Apoderado Mancomunado | 16/11/2022 | |
PUIGCAMPANA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Solidario | 01/02/2022 | |
RESIDENCIAL PEÑAGOLOSA SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 25/07/2019 | |
URBEMED CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 21/07/2016 | |
DESARROLLOS ENERGETICOS RUMANIA SL | Administrador Unico | 24/05/2013 | |
DESARROLLOS RENOVABLES RUMANOS SL | Administrador Unico | 30/07/2012 | |
RENEX ENERGIA SL | Administrador Unico | 21/03/2012 | |
GOLF WORLD IMPORT SL | Administrador Unico | 20/03/2012 | |
URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE SL | Administrador Solidario | 01/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESCUDER TELLA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDER TELLA JOSE MARIA
Administrador Solidario
- Escuder Tella Jose Maria
- Martin Del Barrio Pablo
- Sanchez Ferragut Amoros Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11508, L 8786, F 171, S 8, H V 215956, I/A 1 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-46
Empresa: DESARROLLO INMOBILIARIO NAQUERA SL
Apoderado Mancomunado
- Bertolin Gomez Ignacio
- Escuder Tella Jose Maria
- Piles Franco Juan Antonio
- Santos Lara Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11187, L 8465, F 173, S 8, H V 204903, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-46
Administrador Solidario
- Escuder Tella Jose Maria
- Martin Del Barrio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11117, L 8395, F 63, S 8, H V 202605, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-46
Empresa: RESIDENCIAL PEÑAGOLOSA SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Escuder Tella Jose Maria
- Marin Sendra Jose Luis
- Martin Del Barrio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10702, L 7983, F 39, S 8, H V 188794, I/A 1 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-46
Empresa: URBEMED CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Escuder Tella Jose Maria
- Marin Sendra Jose Luis
- Martin Del Barrio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10156, L 7438, F 68, S 8, H V 171910, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS RUMANIA SL
Administrador Unico
- Escuder Tella Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9340, L 6622, F 21, S 8, H V 144155, I/A 3 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-46
Empresa: TORRESVALLE GESTION Y DESARROLLO SL
Administrador Mancomunado
- Escuder Tella Jose Maria
- Estarlich Martorell Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8837, L 6123, F 194, S 8, H V 127285, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46
Empresa: DESARROLLOS RENOVABLES RUMANOS SL
Administrador Unico
- Escuder Tella Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9339, L 6621, F 189, S 8, H V 144146, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-46
Empresa: DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL
Administrador Unico
- Escuder Tella Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916, L 680, F 162, S 8, H AB 22613, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-02
Empresa: DESARROLLOS SOLARES RUMANOS SL
Administrador Unico
- Escuder Tella Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9340, L 6622, F 33, S 8, H V 144157, I/A 2 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
VER MAS ACTOS
Información de ESCUDER TELLA JOSE MARIA
Mostramos los datos de ESCUDER TELLA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDER TELLA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos